La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Equites Property Fund Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Andrea Taverna-Turisan
Directeur général
R16.0m
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 34.3% |
Durée du mandat du directeur général | no data |
Propriété du PDG | 1.2% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | pas de données |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 4.7yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Feb 29 2024 | R16m | R6m | R1b |
Nov 30 2023 | n/a | n/a | -R83m |
Aug 31 2023 | n/a | n/a | -R1b |
May 31 2023 | n/a | n/a | -R978m |
Feb 28 2023 | R17m | R5m | -R639m |
Nov 30 2022 | n/a | n/a | R664m |
Aug 31 2022 | n/a | n/a | R2b |
May 31 2022 | n/a | n/a | R2b |
Feb 28 2022 | R19m | R5m | R2b |
Nov 30 2021 | n/a | n/a | R2b |
Aug 31 2021 | n/a | n/a | R2b |
May 31 2021 | n/a | n/a | R1b |
Feb 28 2021 | R15m | R4m | R407m |
Nov 30 2020 | n/a | n/a | R241m |
Aug 31 2020 | n/a | n/a | R75m |
May 31 2020 | n/a | n/a | R378m |
Feb 29 2020 | R16m | R3m | R682m |
Nov 30 2019 | n/a | n/a | R806m |
Aug 31 2019 | n/a | n/a | R930m |
May 31 2019 | n/a | n/a | R800m |
Feb 28 2019 | R17m | R3m | R670m |
Nov 30 2018 | n/a | n/a | R650m |
Aug 31 2018 | n/a | n/a | R629m |
May 31 2018 | n/a | n/a | R750m |
Feb 28 2018 | R12m | R3m | R870m |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Andrea ($USD 899.92K ) est dans la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché ZA ($USD 957.15K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Andrea a été cohérente avec les performances de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
PDG
Andrea Taverna-Turisan (55 yo)
no data
Titularisation
R16,028,000
Compensation
Mr. Andrea Taverna-Turisan serves as Chief Executive Officer and Executive Director at Equites Property Fund Limited. He immigrated to South Africa in 1995 and initially worked as a Commercial Property Bro...
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO & Executive Director | no data | R16.03m | 1.22% ZAR 138.0m | |
Debt Officer | 4.3yrs | R11.65m | 0.038% ZAR 4.3m | |
COO & Executive Director | no data | R12.06m | 0.43% ZAR 49.1m | |
Independent Chairman of the Board | no data | R1.02m | pas de données | |
Independent Non-Executive Director | 7yrs | R810.00k | 0.016% ZAR 1.8m | |
Independent Non-Executive Director | no data | R663.00k | pas de données | |
Independent Non-Executive Director | 2.9yrs | R587.00k | pas de données | |
Non Executive Director | 9yrs | R425.00k | 0.99% ZAR 111.8m | |
Independent Non-Executive Director | 4.7yrs | R620.00k | pas de données | |
Independent Non-Executive Director | 4.7yrs | R681.00k | 0.00046% ZAR 52.0k | |
Independent Non-Executive Director | 1.9yrs | R794.00k | pas de données |
4.7yrs
Durée moyenne de l'emploi
61yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de EQU sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 4.6 ans).