La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Evexia Lifecare Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Le PDG Evexia Lifecare's est Jayesh Thakkar, nommé en Dec2011, a un mandat de 12.67 ans. détient directement 3.45% des actions de la société, d'une valeur de ₹ 77.00M. La durée moyenne de mandat de l'équipe de direction et du conseil d'administration est respectivement 6.9 ans et 6.1 ans.
Informations clés
Jayesh Thakkar
Directeur général
n/a
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | n/a |
Durée du mandat du directeur général | 12.8yrs |
Propriété du PDG | 3.5% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 7yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 6.2yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹14m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | ₹14m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | -₹22m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | -₹11m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹9m |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | ₹7m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹13m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹4m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹4m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | ₹9m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | ₹15m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹17m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹16m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | ₹13m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹15m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ₹21m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | ₹26m |
Mar 31 2020 | ₹1m | ₹1m | ₹35m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | ₹39m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | ₹26m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | ₹17m |
Mar 31 2019 | ₹1m | ₹1m | ₹16m |
Dec 31 2018 | n/a | n/a | ₹5m |
Mar 31 2018 | ₹1m | ₹1m | ₹5m |
Rémunération vs marché: Données insuffisantes pour établir si la rémunération totale de Jayesh est raisonnable par rapport à des entreprises de taille similaire sur le marché Indian.
Rémunération et revenus: La rémunération de Jayesh a été cohérente avec les performances de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
PDG
Jayesh Thakkar (60 yo)
12.8yrs
Titularisation
Mr. Jayesh Raichandbhai Thakkar served as Additional Non-Executive Non-Independent Director of Mercury Metals Limited since March 2, 2022 until June 27, 2022. He serves as the Chairman of Evexia Lifecare L...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
MD & Chairman | 12.8yrs | pas de données | 3.45% ₹ 92.9m | |
Chief Financial Officer | 7yrs | pas de données | pas de données | |
Company Secretary & Compliance Officer | less than a year | pas de données | pas de données |
7.0yrs
Durée moyenne de l'emploi
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de 524444 est chevronnée et expérimentée (ancienneté moyenne 6.9 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
MD & Chairman | 13.7yrs | pas de données | 3.45% ₹ 92.9m | |
Non-Executive Non-Independent Director | 6.2yrs | pas de données | pas de données | |
Non-Executive Independent Director | 7yrs | pas de données | pas de données | |
Non-Executive Additional Independent Woman Director | 4.5yrs | pas de données | pas de données | |
Advisory Board Member | 1.4yrs | pas de données | pas de données |
6.2yrs
Durée moyenne de l'emploi
46yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de 524444 sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 6.1 ans).