La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Satu Holdings Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Leung Choi She
Directeur général
HK$812.0k
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 90.3% |
Durée du mandat du directeur général | 7.5yrs |
Propriété du PDG | 61.1% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | pas de données |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 7yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Mar 31 2024 | HK$812k | HK$733k | -HK$8m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | -HK$12m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | -HK$11m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | -HK$9m |
Mar 31 2023 | HK$812k | HK$733k | -HK$7m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | -HK$5m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | -HK$2m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | HK$3m |
Mar 31 2022 | HK$1m | HK$693k | HK$3m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | HK$159k |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | -HK$702k |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | -HK$6m |
Mar 31 2021 | HK$1m | HK$693k | -HK$7m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | -HK$6m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -HK$8m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -HK$10m |
Mar 31 2020 | HK$788k | HK$770k | -HK$11m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | -HK$10m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | -HK$9m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | -HK$8m |
Mar 31 2019 | HK$668k | HK$650k | -HK$7m |
Dec 31 2018 | n/a | n/a | HK$651k |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | -HK$1m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | -HK$6m |
Mar 31 2018 | HK$378k | HK$360k | -HK$5m |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Leung Choi ($USD 104.24K ) est inférieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché Hong Kong ($USD 235.43K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Leung Choi a été cohérente avec les performances de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
PDG
Leung Choi She (54 yo)
7.5yrs
Titularisation
HK$812,000
Compensation
Mr. Leung Choi She serves as Chairman, Chief Executive Officer and Compliance Officer at Satu Holdings Limited and is one of its founder. Mr. She has been an Executive Director of Satu Holdings Limited sin...
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Executive Chairman | 7.5yrs | HK$812.00k | 61.13% HK$ 15.9m | |
Executive Director | 7.5yrs | HK$740.00k | 8.63% HK$ 2.2m | |
Independent Non-Executive Director | 7yrs | HK$120.00k | pas de données | |
Independent Non-Executive Director | 7yrs | HK$120.00k | pas de données | |
Independent Non-Executive Director | 7yrs | HK$120.00k | pas de données |
7.0yrs
Durée moyenne de l'emploi
53yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de 8392 sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 7.2 ans).