La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Terrace Energy Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Le PDG Terrace Energy's est Dave Gibbs, nommé en Feb2012, a un mandat de 12.17 ans. détient directement 0.13% des actions de la société, d'une valeur de $ 419.63. La durée moyenne de mandat de l'équipe de direction et du conseil d'administration est respectivement 11.6 ans et 12.8 ans.
Informations clés
Dave Gibbs
Directeur général
n/a
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | n/a |
Durée du mandat du directeur général | 12.2yrs |
Propriété du PDG | 0.1% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 11.6yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 12.8yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Oct 31 2023 | n/a | n/a | -CA$148k |
Jul 31 2023 | n/a | n/a | -CA$122k |
Apr 30 2023 | n/a | n/a | -CA$144k |
Jan 31 2023 | n/a | n/a | -CA$163k |
Oct 31 2022 | n/a | n/a | CA$5m |
Jul 31 2022 | n/a | n/a | CA$5m |
Apr 30 2022 | n/a | n/a | CA$2m |
Jan 31 2022 | n/a | n/a | CA$118k |
Oct 31 2021 | n/a | n/a | -CA$7m |
Jul 31 2021 | n/a | n/a | -CA$9m |
Apr 30 2021 | n/a | n/a | -CA$7m |
Jan 31 2021 | n/a | n/a | -CA$7m |
Oct 31 2020 | n/a | n/a | -CA$12m |
Jul 31 2020 | n/a | n/a | -CA$12m |
Apr 30 2020 | n/a | n/a | -CA$12m |
Jan 31 2020 | n/a | n/a | -CA$10m |
Oct 31 2019 | n/a | n/a | -CA$4m |
Jul 31 2019 | n/a | n/a | -CA$4m |
Apr 30 2019 | n/a | n/a | -CA$3m |
Jan 31 2019 | CA$244k | CA$244k | -CA$3m |
Oct 31 2018 | n/a | n/a | -CA$3m |
Jul 31 2018 | n/a | n/a | -CA$3m |
Apr 30 2018 | n/a | n/a | -CA$4m |
Jan 31 2018 | CA$465k | CA$465k | -CA$4m |
Rémunération vs marché: Données insuffisantes pour établir si la rémunération totale de Dave est raisonnable par rapport à des entreprises de taille similaire sur le marché US.
Rémunération et revenus: La rémunération de Dave a été cohérente avec les performances de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
PDG
Dave Gibbs (71 yo)
12.2yrs
Titularisation
Mr. William David Gibbs, also Known as Dave, has been the Chief Executive Officer and President of Terrace Energy Corp. since October 16, 2013 and February 17, 2012 respectively. He serves as President and...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO, President & Director | 12.2yrs | pas de données | 0.13% CA$ 419.6 | |
Chief Financial Officer | 7.5yrs | CA$61.20k | pas de données | |
Vice President of Corporate Development | 11.4yrs | pas de données | pas de données | |
Corporate Secretary | 11.8yrs | pas de données | pas de données |
11.6yrs
Durée moyenne de l'emploi
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de TCRR.F est chevronnée et expérimentée (ancienneté moyenne 11.6 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO, President & Director | 12.8yrs | pas de données | 0.13% CA$ 419.6 | |
Chairman of the Board | 12.8yrs | pas de données | 7.81% CA$ 24.4k | |
Independent Director | 11.8yrs | pas de données | pas de données | |
Independent Director | 17.7yrs | pas de données | 0.13% CA$ 404.7 |
12.8yrs
Durée moyenne de l'emploi
61yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration TCRR.F sont chevronnés et expérimentés (durée moyenne d'administration 12.8 ans).