La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Sunshine Capital Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Le PDG Sunshine Capital's est Surendra Jain, nommé en Nov2018, a un mandat de 5.75 ans. détient directement 0.68% des actions de la société, d'une valeur de ₹ 96.22M. La durée moyenne de mandat de l'équipe de direction et du conseil d'administration est respectivement 5.8 ans et 1.5 ans.
Informations clés
Surendra Jain
Directeur général
₹3.6m
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | n/a |
Durée du mandat du directeur général | 5.8yrs |
Propriété du PDG | 0.7% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 5.8yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 1.6yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | n/a | n/a | -₹466m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | -₹472m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | -₹13m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | -₹5m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹20m |
Mar 31 2023 | ₹4m | n/a | ₹18m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹67m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | -₹61m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | -₹68m |
Mar 31 2022 | ₹4m | n/a | -₹72m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | -₹115m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹11m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹8m |
Mar 31 2021 | ₹4m | n/a | ₹9m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹10m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ₹10m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | ₹11m |
Mar 31 2020 | ₹2m | ₹2m | ₹7m |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Surendra ($USD 42.90K ) est dans la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché Indian ($USD 39.31K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Surendra a été cohérente avec les performances de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
PDG
Surendra Jain (57 yo)
5.8yrs
Titularisation
Mr. Surendra Kumar Jain serves as Non-Executive & Non-Independent Director at Shri Niwas Leasing & Finance Limited. He served as Compliance Officer at Sunshine Capital Limited since April 02, 2021. Mr. Jai...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
MD and Executive & Non-Independent Director | 5.8yrs | pas de données | 0.68% ₹ 72.9m | |
Company Secretary & Compliance Officer | 2.9yrs | ₹180.00k | pas de données | |
Chief Financial Officer | 5.8yrs | pas de données | pas de données |
5.8yrs
Durée moyenne de l'emploi
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de 539574 est chevronnée et expérimentée (ancienneté moyenne 5.8 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
MD and Executive & Non-Independent Director | 29.5yrs | pas de données | 0.68% ₹ 72.9m | |
Non-Executive Non-Independent Director | 1.3yrs | pas de données | 0.42% ₹ 45.1m | |
Non-Executive Non-Independent Director | 1.3yrs | pas de données | pas de données | |
Non-Executive Independent Director | less than a year | pas de données | pas de données | |
Non-Executive & Independent Woman Director | 1.8yrs | pas de données | pas de données | |
Non-Executive & Independent Director | 1.8yrs | pas de données | pas de données |
1.6yrs
Durée moyenne de l'emploi
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de 539574 ne sont pas considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 1.5 ans), ce qui suggère un nouveau conseil d'administration.