La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Luk Fook Holdings (International) Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Wai Sheung Wong
Directeur général
HK$37.8m
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 14.8% |
Durée du mandat du directeur général | 27.6yrs |
Propriété du PDG | 2.0% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 12.1yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 13yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Mar 31 2024 | HK$38m | HK$6m | HK$2b |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | HK$2b |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | HK$2b |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | HK$1b |
Mar 31 2023 | HK$47m | HK$5m | HK$1b |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | HK$1b |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | HK$1b |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | HK$1b |
Mar 31 2022 | HK$48m | HK$20m | HK$1b |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | HK$1b |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | HK$1b |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | HK$1b |
Mar 31 2021 | HK$45m | HK$35m | HK$1b |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | HK$839m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | HK$661m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | HK$764m |
Mar 31 2020 | HK$55m | HK$45m | HK$866m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | HK$1b |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | HK$1b |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | HK$1b |
Mar 31 2019 | HK$72m | HK$55m | HK$1b |
Dec 31 2018 | n/a | n/a | HK$2b |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | HK$2b |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | HK$1b |
Mar 31 2018 | HK$70m | HK$55m | HK$1b |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Wai Sheung ($USD 4.85M ) est supérieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché Hong Kong ($USD 469.55K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Wai Sheung a été cohérente avec les performances de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
PDG
Wai Sheung Wong (73 yo)
27.6yrs
Titularisation
HK$37,811,000
Compensation
Mr. Wai Sheung Wong is the Founder of Luk Fook Holdings (International) Limited and serves as its Chief Executive Officer since December 1, 2018. He is a Co-Owner at Wong's Family Trust. Mr. Wong is respon...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Founder | no data | HK$37.81m | 2.02% HK$ 193.2m | |
Executive Deputy Chairman | 16.1yrs | HK$1.51m | 0.061% HK$ 5.9m | |
Co-Founder & Non-Executive Director | no data | HK$1.38m | 0.079% HK$ 7.5m | |
CFO, Company Secretary & Executive Director | 12.1yrs | HK$8.28m | 0.043% HK$ 4.1m | |
COO & Executive Director | 5.8yrs | HK$11.19m | pas de données | |
Executive Director & Deputy CEO | 16.1yrs | HK$13.66m | 0.13% HK$ 12.7m | |
Co-Founder and Group General Manager | 17.8yrs | pas de données | pas de données | |
Deputy Financial Controller | no data | pas de données | pas de données |
12.1yrs
Durée moyenne de l'emploi
63yo
Âge moyen
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de 590 est chevronnée et expérimentée (ancienneté moyenne 11.9 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Founder | 27.6yrs | HK$37.81m | 2.02% HK$ 193.2m | |
Executive Deputy Chairman | 16.1yrs | HK$1.51m | 0.061% HK$ 5.9m | |
Co-Founder & Non-Executive Director | 27.6yrs | HK$1.38m | 0.079% HK$ 7.5m | |
CFO, Company Secretary & Executive Director | 9.2yrs | HK$8.28m | 0.043% HK$ 4.1m | |
COO & Executive Director | 13yrs | HK$11.19m | pas de données | |
Executive Director & Deputy CEO | 16.1yrs | HK$13.66m | 0.13% HK$ 12.7m | |
Independent Non-Executive Director | 9.2yrs | HK$250.00k | pas de données | |
Non-Executive Director | 13yrs | HK$170.00k | 0.0085% HK$ 813.4k | |
Independent Non-Executive Director | 13yrs | HK$300.00k | pas de données | |
Independent Non-Executive Director | 11.2yrs | HK$250.00k | pas de données | |
Non-Executive Director | 13yrs | HK$170.00k | 0.27% HK$ 26.1m | |
Independent Non Executive Director | 11.8yrs | HK$300.00k | pas de données |
13.0yrs
Durée moyenne de l'emploi
72.5yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration 590 sont chevronnés et expérimentés (durée moyenne d'administration 12.8 ans).