La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Want Want China Holdings Gestion
Gestion contrôle des critères 4/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Eng-Meng Tsai
Directeur général
CN¥2.5m
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 59.6% |
Durée du mandat du directeur général | 37.5yrs |
Propriété du PDG | 52.2% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 11.8yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 11.1yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Mar 31 2024 | CN¥3m | CN¥1m | CN¥4b |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | CN¥4b |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | CN¥4b |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | CN¥3b |
Mar 31 2023 | CN¥64m | CN¥1m | CN¥3b |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | CN¥4b |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | CN¥4b |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | CN¥4b |
Mar 31 2022 | CN¥91m | CN¥960k | CN¥4b |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | CN¥4b |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | CN¥4b |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | CN¥4b |
Mar 31 2021 | CN¥123m | CN¥1m | CN¥4b |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | CN¥4b |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | CN¥4b |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | CN¥4b |
Mar 31 2020 | CN¥82m | CN¥1m | CN¥4b |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | CN¥4b |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | CN¥4b |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | CN¥4b |
Mar 31 2019 | CN¥81m | CN¥985k | CN¥3b |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | CN¥3b |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | CN¥3b |
Mar 31 2018 | CN¥35m | CN¥1m | CN¥3b |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Eng-Meng ($USD 352.37K ) est inférieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché Hong Kong ($USD 913.61K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Eng-Meng a été cohérente avec les performances de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
PDG
Eng-Meng Tsai (67 yo)
37.5yrs
Titularisation
CN¥2,515,000
Compensation
Mr. Eng-Meng Tsai has been the Chairman of Want Want China Holdings Limited since April 1987 and serves as its Chief Executive Officer. Mr. Tsai serves as General Manager of I Lan Foods Industrial Co., Ltd...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Chairman & CEO | no data | CN¥2.52m | 52.23% CN¥ 32.6b | |
CFO & Executive Director | 12.6yrs | CN¥3.27m | 0.0017% CN¥ 1.0m | |
COO & Executive Director | 11.8yrs | CN¥2.82m | 0.86% CN¥ 536.1m | |
Chief Marketing Officer & Executive Director | 9.6yrs | CN¥1.78m | 0.00019% CN¥ 118.7k | |
Executive Director | no data | CN¥2.32m | 0.87% CN¥ 542.7m | |
GM of Southeast Asia Development Department & Executive Director | no data | CN¥993.00k | 0.00048% CN¥ 299.9k | |
Company Secretary & Executive Director | no data | CN¥1.09m | 0.000070% CN¥ 43.7k | |
Group Chief Investment Officer | no data | pas de données | pas de données | |
Technology Officer | no data | pas de données | pas de données | |
Managing Director of the Information Technology Centre | no data | pas de données | pas de données | |
MD of Mfg Dept and R&D Group | 11.8yrs | pas de données | pas de données | |
Managing Director of R&D Centre | no data | pas de données | pas de données |
11.8yrs
Durée moyenne de l'emploi
56yo
Âge moyen
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de 151 est chevronnée et expérimentée (ancienneté moyenne 11.7 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Chairman & CEO | 37.5yrs | CN¥2.52m | 52.23% CN¥ 32.6b | |
CFO & Executive Director | 12.6yrs | CN¥3.27m | 0.0017% CN¥ 1.0m | |
COO & Executive Director | 14.3yrs | CN¥2.82m | 0.86% CN¥ 536.1m | |
Chief Marketing Officer & Executive Director | 9.6yrs | CN¥1.78m | 0.00019% CN¥ 118.7k | |
Executive Director | 15.3yrs | CN¥2.32m | 0.87% CN¥ 542.7m | |
GM of Southeast Asia Development Department & Executive Director | 6.2yrs | CN¥993.00k | 0.00048% CN¥ 299.9k | |
Company Secretary & Executive Director | 6.2yrs | CN¥1.09m | 0.000070% CN¥ 43.7k | |
Non-Executive Director | no data | CN¥215.00k | 0.011% CN¥ 6.9m | |
Independent Non-Executive Director | 6.3yrs | CN¥429.00k | pas de données | |
Non-Executive Director | 19.7yrs | CN¥215.00k | 3.92% CN¥ 2.5b | |
Independent Non Executive Director | no data | CN¥429.00k | pas de données | |
Independent Non-Executive Director | 6.3yrs | CN¥429.00k | pas de données |
11.1yrs
Durée moyenne de l'emploi
61yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration 151 sont chevronnés et expérimentés (durée moyenne d'administration 10.9 ans).