La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
KME Group Gestion
Gestion contrôle des critères 1/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Vincenzo Manes
Directeur général
€1.4m
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 51.2% |
Durée du mandat du directeur général | 18.5yrs |
Propriété du PDG | n/a |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | pas de données |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 9.3yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Dec 31 2022 | €1m | €717k | €46m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | €43m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | €41m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | €53m |
Dec 31 2021 | €980k | €717k | €65m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | €51m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | €37m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | €19m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | €1m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -€2m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -€4m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | -€3m |
Dec 31 2019 | €737k | €717k | -€2m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | €10m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | €22m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | €22m |
Dec 31 2018 | €736k | €716k | €21m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | €28m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | €35m |
Mar 31 2018 | n/a | n/a | €35m |
Dec 31 2017 | €735k | €715k | €35m |
Sep 30 2017 | n/a | n/a | €17m |
Jun 30 2017 | n/a | n/a | -€2m |
Mar 31 2017 | n/a | n/a | -€3m |
Dec 31 2016 | €735k | €715k | -€4m |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Vincenzo ($USD 1.53M ) est supérieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché UK ($USD 992.88K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Vincenzo a augmenté de plus de 20 % tandis que les bénéfices de l'entreprise ont chuté de plus de 20 % au cours de l'année écoulée.
PDG
Vincenzo Manes (63 yo)
18.5yrs
Titularisation
€1,398,179
Compensation
Mr. Vincenzo Ugo Manes serves as Director of KME SE since September 15, 2021. He served as Chief Executive Officer at G.I.M - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. since April 27, 2005 and of Intek SpA....
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO & Executive Chairman | 18.5yrs | €1.40m | pas de données | |
Deputy Chairwoman | 18.3yrs | €755.25k | pas de données | |
Non-Executive Director | 7.3yrs | €19.50k | pas de données | |
Member of Statutory Auditors | 14.9yrs | €55.50k | pas de données | |
Deputy Chairman of the Board | 18.5yrs | €577.71k | pas de données | |
Non-Executive Director | 10.3yrs | €17.10k | pas de données | |
Independent Director | 5.3yrs | €24.75k | pas de données | |
Independent Director | 10.3yrs | €17.70k | pas de données | |
Non-Executive Director | 8.2yrs | €24.75k | pas de données | |
Director | 2.2yrs | €16.50k | pas de données | |
Director | 2.2yrs | €18.90k | pas de données | |
Chairman of Statutory Auditors | 2.2yrs | pas de données | pas de données |
9.3yrs
Durée moyenne de l'emploi
63.5yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de KMEM sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 9.3 ans).