La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Egyptian Transport and Commercial Services CompanyE Gestion
Gestion contrôle des critères 2/4
Le PDG Egyptian Transport and Commercial Services CompanyE's est Abir Wael Leheta, nommé en Jun2015, a un mandat de 9.17 ans. détient directement 4.78% des actions de la société, d'une valeur de EGP 31.53M. La durée moyenne de mandat de l'équipe de direction et du conseil d'administration est respectivement 4.3 ans et 2.4 ans.
Informations clés
Abir Wael Leheta
Directeur général
n/a
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | n/a |
Durée du mandat du directeur général | 9.3yrs |
Propriété du PDG | 4.8% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 4.3yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 2.5yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ج.م183m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | ج.م160m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ج.م61m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ج.م53m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ج.م55m |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | ج.م53m |
Dec 31 2022 | ج.م2m | n/a | ج.م42m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ج.م38m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ج.م32m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | ج.م32m |
Dec 31 2021 | ج.م2m | n/a | ج.م18m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ج.م12m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ج.م10m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | ج.م9m |
Dec 31 2020 | ج.م2m | ج.م2m | ج.م13m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ج.م14m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | ج.م18m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | ج.م18m |
Dec 31 2019 | ج.م2m | n/a | ج.م32m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | ج.م37m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | ج.م41m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | ج.م46m |
Dec 31 2018 | ج.م1m | n/a | ج.م42m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | ج.م31m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | ج.م41m |
Mar 31 2018 | n/a | n/a | ج.م71m |
Dec 31 2017 | ج.م1m | n/a | ج.م77m |
Rémunération vs marché: Données insuffisantes pour établir si la rémunération totale de Abir Wael est raisonnable par rapport à des entreprises de taille similaire sur le marché EG.
Rémunération et revenus: La rémunération de Abir Wael a été cohérente avec les performances de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
PDG
Abir Wael Leheta
9.3yrs
Titularisation
ج.م1,920,000
Compensation
Engineer Abir Wael Sedik Leheta has been Chief Executive Officer of Egyptian Transport and Commercial Services Company S.A.E. since June 2015 and serves its Managing Director. Engineer Leheta was Chairman...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO, MD & Executive Director | 9.3yrs | ج.م1.92m | 4.78% EGP 32.1m | |
Director of Finance | 2.4yrs | pas de données | pas de données | |
Operations Director | 2.5yrs | pas de données | pas de données | |
Human Resources & Administration Director | 6yrs | pas de données | pas de données | |
Investor Relations & Treasury Manager | no data | pas de données | pas de données | |
Sales Manager | 3.2yrs | pas de données | pas de données | |
Projects Director | 5.5yrs | pas de données | pas de données |
4.3yrs
Durée moyenne de l'emploi
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de ETRS est considérée comme expérimentée (ancienneté moyenne 4.3 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO, MD & Executive Director | 17.5yrs | ج.م1.92m | 4.78% EGP 32.1m | |
Independent Chairman | 2.4yrs | ج.م705.00k | pas de données | |
Independent Director | 2.4yrs | ج.م182.66k | pas de données | |
Non-Executive Director | 1.8yrs | ج.م19.00k | pas de données | |
Non Executive Director | 8.5yrs | ج.م258.00k | pas de données | |
Independent Non-Executive Director | 4.5yrs | ج.م291.00k | pas de données | |
Non-Executive Director | 4.5yrs | ج.م110.00k | pas de données | |
Non- Executive Director | 2.5yrs | ج.م136.00k | pas de données | |
Independent Director | 2.4yrs | ج.م192.66k | pas de données |
2.5yrs
Durée moyenne de l'emploi
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de ETRS ne sont pas considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 2.4 ans), ce qui suggère un nouveau conseil d'administration.