La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Intellabridge Technology Gestion
Gestion contrôle des critères 1/4
Le PDG Intellabridge Technology's est John Eagleton, nommé en Aug2017, a un mandat de 6.42 ans. détient directement 16.94% des actions de la société, d'une valeur de € 569.21K. La durée moyenne de mandat de l'équipe de direction et du conseil d'administration est respectivement 5.4 ans et 2.5 ans.
Informations clés
John Eagleton
Directeur général
n/a
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | n/a |
Durée du mandat du directeur général | 7.2yrs |
Propriété du PDG | 17.0% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 5.6yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 2.7yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | n/a | n/a | -US$2m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | -US$2m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | -US$2m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | US$143k |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | US$37k |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | -US$3m |
Dec 31 2022 | US$130k | US$130k | -US$3m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | -US$5m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | -US$5m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | -US$2m |
Dec 31 2021 | US$113k | US$113k | -US$3m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | -US$2m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | -US$2m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | -US$2m |
Dec 31 2020 | US$105k | US$105k | -US$356k |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -US$370k |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -US$550k |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | -US$615k |
Dec 31 2019 | US$98k | US$98k | -US$734k |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | -US$2m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | -US$3m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | -US$3m |
Dec 31 2018 | US$94k | US$94k | -US$7m |
Rémunération vs marché: Données insuffisantes pour établir si la rémunération totale de John est raisonnable par rapport à des entreprises de taille similaire sur le marché German.
Rémunération et revenus: La rémunération de John a augmenté alors que l'entreprise n'est pas rentable.
PDG
John Eagleton
7.2yrs
Titularisation
US$130,022
Compensation
Mr. John Eagleton serves as the President of Investars, Inc. Mr. Eagleton is a Co-Founder of Intellabridge Technology Corp. and serves as its Chief Executive Officer since August 2017. He serves as Chairma...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Co-Founder | 7.2yrs | US$130.02k | 17.02% $ 580.4k | |
CFO, COO | 4.8yrs | US$111.91k | 14.51% $ 494.8k | |
President | 6.3yrs | pas de données | pas de données | |
Legal Counsel | no data | pas de données | pas de données | |
Head of Marketing | no data | pas de données | pas de données | |
Head of Strategy | 2.4yrs | pas de données | pas de données | |
Head of Engineering | no data | pas de données | pas de données | |
Head of Design | no data | pas de données | pas de données |
5.6yrs
Durée moyenne de l'emploi
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de KASH est chevronnée et expérimentée (ancienneté moyenne 5.4 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Co-Founder | 6.6yrs | US$130.02k | 17.02% $ 580.4k | |
CFO, COO | 6.6yrs | US$111.91k | 14.51% $ 494.8k | |
Strategic Advisor | 3.7yrs | pas de données | pas de données | |
Director | less than a year | pas de données | pas de données | |
Member of Advisory Board | no data | pas de données | pas de données | |
Member of Advisory Board | 2.7yrs | pas de données | pas de données | |
Member of Advisory Board | 2.7yrs | pas de données | pas de données | |
Member of Advisory Board | 2.7yrs | pas de données | pas de données | |
Member of Advisory Board | no data | pas de données | pas de données | |
Independent Director | 2.4yrs | US$15.00k | pas de données |
2.7yrs
Durée moyenne de l'emploi
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de KASH ne sont pas considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 2.5 ans), ce qui suggère un nouveau conseil d'administration.