La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
GK Resources Gestion
Gestion contrôle des critères 1/4
Le PDG GK Resources' est Ian McDonald, nommé en Nov2017, a un mandat de 6.75 ans. détient directement 0.37% des actions de la société, d'une valeur de CA$ 3.54K. La durée moyenne de mandat de l'équipe de direction et du conseil d'administration est respectivement 3.3 ans et 2.1 ans.
Informations clés
Ian McDonald
Directeur général
n/a
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | n/a |
Durée du mandat du directeur général | 6.8yrs |
Propriété du PDG | 0.4% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 3.3yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 2.2yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | n/a | n/a | -CA$102k |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | -CA$91k |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | -CA$115k |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | -CA$128k |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | -CA$132k |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | -CA$142k |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | -CA$147k |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | -CA$141k |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | -CA$296k |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | -CA$283k |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | -CA$367k |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | -CA$415k |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | -CA$322k |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | -CA$331k |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | -CA$268k |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -CA$329k |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -CA$497k |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | -CA$597k |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | -CA$715k |
Sep 30 2019 | CA$78k | CA$60k | -CA$607k |
Rémunération vs marché: Données insuffisantes pour établir si la rémunération totale de Ian est raisonnable par rapport à des entreprises de taille similaire sur le marché Canadian.
Rémunération et revenus: Données insuffisantes pour comparer la rémunération de Ian avec les performances de l'entreprise.
PDG
Ian McDonald (35 yo)
6.8yrs
Titularisation
Mr. Ian McDonald is Co-Founder of Bright Minds Biosciences Inc. and serves as its Chief Executive Officer since June 06, 2020 and serves as its President and Director since May 31, 2019. He served as Presi...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO, President & Director | 6.8yrs | pas de données | 0.37% CA$ 3.5k | |
CFO & Director | 3.3yrs | pas de données | pas de données | |
Corporate Secretary | 3.3yrs | pas de données | pas de données |
3.3yrs
Durée moyenne de l'emploi
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de NIKL.H est considérée comme expérimentée (ancienneté moyenne 3.3 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO, President & Director | 6.8yrs | pas de données | 0.37% CA$ 3.5k | |
CFO & Director | 3.3yrs | pas de données | pas de données | |
Independent Director | 1.1yrs | pas de données | pas de données | |
Independent Director | 1.1yrs | pas de données | pas de données |
2.2yrs
Durée moyenne de l'emploi
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de NIKL.H ne sont pas considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 2.1 ans), ce qui suggère un nouveau conseil d'administration.