La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Forum Energy Metals Gestion
Gestion contrôle des critères 1/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Rick Mazur
Directeur général
n/a
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | n/a |
Durée du mandat du directeur général | 20.3yrs |
Propriété du PDG | 1.3% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | pas de données |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 10yrs |
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
May 31 2024 | n/a | n/a | -CA$6m |
Feb 29 2024 | n/a | n/a | -CA$5m |
Nov 30 2023 | n/a | n/a | -CA$5m |
Aug 31 2023 | n/a | n/a | -CA$6m |
May 31 2023 | n/a | n/a | -CA$4m |
Feb 28 2023 | n/a | n/a | -CA$5m |
Nov 30 2022 | CA$204k | CA$204k | -CA$5m |
Aug 31 2022 | n/a | n/a | -CA$4m |
May 31 2022 | n/a | n/a | -CA$5m |
Feb 28 2022 | n/a | n/a | -CA$4m |
Nov 30 2021 | CA$164k | CA$164k | -CA$3m |
Aug 31 2021 | n/a | n/a | -CA$4m |
May 31 2021 | n/a | n/a | -CA$3m |
Feb 28 2021 | n/a | n/a | -CA$2m |
Nov 30 2020 | CA$64k | CA$64k | -CA$2m |
Aug 31 2020 | n/a | n/a | -CA$473k |
May 31 2020 | n/a | n/a | -CA$603k |
Feb 29 2020 | n/a | n/a | -CA$1m |
Nov 30 2019 | CA$135k | CA$135k | -CA$1m |
Aug 31 2019 | n/a | n/a | -CA$1m |
May 31 2019 | n/a | n/a | -CA$1m |
Feb 28 2019 | n/a | n/a | -CA$1m |
Nov 30 2018 | CA$127k | CA$127k | -CA$1m |
Aug 31 2018 | n/a | n/a | -CA$993k |
May 31 2018 | n/a | n/a | -CA$829k |
Feb 28 2018 | n/a | n/a | -CA$1m |
Nov 30 2017 | CA$134k | CA$134k | -CA$1m |
Rémunération vs marché: Données insuffisantes pour établir si la rémunération totale de Rick est raisonnable par rapport à des entreprises de taille similaire sur le marché Canadian.
Rémunération et revenus: La rémunération de Rick a augmenté alors que l'entreprise n'est pas rentable.
PDG
Rick Mazur (71 yo)
20.3yrs
Titularisation
CA$204,000
Compensation
Mr. Richard J. Mazur, also known as Rick, P.Geo., M.B.A., serves as Independent Director of Big Ridge Gold Corp. (Formerly Alto Ventures Ltd.) since April 19, 2004 and served as its Chairman until June 202...
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
President | 20.3yrs | CA$204.00k | 1.29% CA$ 359.6k | |
Independent Director | 17.1yrs | pas de données | 0.26% CA$ 72.7k | |
Member of Technical Advisory Board | 19.3yrs | pas de données | pas de données | |
Non-Executive Chairman | 20.9yrs | CA$30.00k | 0.55% CA$ 154.9k | |
Director | less than a year | pas de données | 0.17% CA$ 47.5k | |
Member of Technical Advisory Board | 5.1yrs | pas de données | pas de données | |
Independent Director | 14.9yrs | pas de données | 0.095% CA$ 26.6k | |
Independent Director | 4.8yrs | pas de données | 1.24% CA$ 346.9k | |
Member of Technical Advisory Board | less than a year | pas de données | pas de données | |
Independent Director | 2.8yrs | pas de données | 0.11% CA$ 30.4k | |
Member of Technical Advisory Board | no data | pas de données | pas de données |
10.0yrs
Durée moyenne de l'emploi
74yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Le conseil d'administration de la FMC est chevronné et expérimenté ( 10 années d'ancienneté moyenne).