La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Stonehorse Energy Gestion
Gestion contrôle des critères 2/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
David DeLoub
Directeur général
AU$210.9k
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 64.6% |
Durée du mandat du directeur général | 5.2yrs |
Propriété du PDG | 0.001% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | pas de données |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 10yrs |
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | n/a | n/a | AU$1m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | AU$330k |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | -AU$625k |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | AU$94k |
Jun 30 2023 | AU$211k | AU$136k | AU$812k |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | AU$2m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | AU$3m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | AU$3m |
Jun 30 2022 | AU$168k | AU$121k | AU$4m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | AU$2m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | AU$1m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | AU$547k |
Jun 30 2021 | AU$99k | AU$90k | -AU$204k |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | -AU$336k |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | -AU$468k |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -AU$2m |
Jun 30 2020 | AU$103k | AU$94k | -AU$3m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | -AU$3m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | -AU$3m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | -AU$2m |
Jun 30 2019 | AU$51k | n/a | -AU$639k |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | -AU$610k |
Dec 31 2018 | n/a | n/a | -AU$581k |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | -AU$445k |
Jun 30 2018 | AU$9k | n/a | -AU$309k |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de David ($USD 142.07K ) est inférieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché Australian ($USD 300.79K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de David a augmenté de plus de 20 % au cours de l'année écoulée.
PDG
David DeLoub
5.2yrs
Titularisation
AU$210,937
Compensation
Mr. David Ross DeLoub, B.Ec (Hons), BA, Grad. Dip. Bus, Grad.Dip. FINSIA, serves as Independent Non-Executive Chairman of the Board at Holista Colltech Limited since April 2023. He serves as Group Treasur...
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Executive Chairman | 14.1yrs | AU$54.17k | pas de données | |
MD & Executive Director | 6.8yrs | AU$210.94k | 0.0015% A$ 79.9 | |
Company Secretary & Non Executive Director | 13.3yrs | AU$44.20k | 0.33% A$ 18.0k | |
Non-Executive Director | less than a year | pas de données | pas de données |
10.0yrs
Durée moyenne de l'emploi
Conseil d'administration expérimenté: Le conseil d'administration de la SHE est chevronné et expérimenté ( 10 années d'ancienneté moyenne).