La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
PointsBet Holdings Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Sam Swanell
Directeur général
AU$1.6m
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 46.1% |
Durée du mandat du directeur général | 9.5yrs |
Propriété du PDG | 2.0% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 2.6yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 5.3yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | AU$2m | AU$744k | -AU$42m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | -AU$18m |
Dec 30 2023 | n/a | n/a | -AU$87m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | -AU$97m |
Jun 30 2023 | AU$6m | AU$710k | -AU$15m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | AU$72m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | AU$26m |
Jun 30 2022 | AU$2m | AU$676k | -AU$21m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | -AU$258m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | -AU$249m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | -AU$218m |
Jun 30 2021 | AU$2m | AU$450k | -AU$188m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | -AU$141m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | -AU$95m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -AU$68m |
Jun 30 2020 | AU$1m | AU$416k | -AU$41m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | -AU$53m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | -AU$64m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | -AU$53m |
Jun 30 2019 | AU$787k | AU$304k | -AU$42m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | -AU$29m |
Dec 31 2018 | n/a | n/a | -AU$16m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | -AU$11m |
Jun 30 2018 | AU$301k | AU$257k | -AU$7m |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Sam ($USD 2.25M ) est supérieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché Australian ($USD 299.11K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Sam a été cohérente avec les performances de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
PDG
Sam Swanell
9.5yrs
Titularisation
AU$1,614,751
Compensation
Mr. Samuel J. Swanell, also known as Sam, is the Co-Founder, Managing Director and Group Chief Executive Officer at PointsBet Holdings Limited and has been its Director since March 15, 2015. He has experie...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Co-Founder | no data | AU$1.61m | 2.01% A$ 4.7m | |
Group Chief Financial Officer | less than a year | AU$475.96k | 0.081% A$ 188.1k | |
Group General Counsel & Company Secretary | 5.7yrs | AU$689.21k | 0.25% A$ 590.1k | |
Co-Founder & Group Chief Commercial Officer | no data | AU$374.41k | pas de données | |
Co-Founder & Chief Marketing Officer | no data | pas de données | pas de données | |
Chief Executive Officer of Canada | 3.1yrs | pas de données | pas de données | |
Australian Chief Executive Officer | 2.2yrs | pas de données | pas de données | |
Chief Executive Officer of US | no data | pas de données | pas de données |
2.6yrs
Durée moyenne de l'emploi
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de PBH est considérée comme expérimentée (ancienneté moyenne 2.4 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Co-Founder | 9.5yrs | AU$1.61m | 2.01% A$ 4.7m | |
Independent Non-Executive Director | 1.8yrs | AU$190.64k | 0.015% A$ 35.0k | |
Non-Executive Director | 3.8yrs | AU$227.54k | 0.24% A$ 552.5k | |
Independent Non-Executive Director | 8yrs | AU$139.60k | 0.26% A$ 606.1k | |
Independent Non-Executive Chairman | 5.8yrs | AU$173.40k | pas de données | |
Independent Non-Executive Director | 6.8yrs | AU$139.60k | 0.17% A$ 395.1k | |
Independent Non-Executive Director | 4.8yrs | AU$221.14k | 0.0088% A$ 20.3k | |
Independent Non-Executive Director | 3.3yrs | AU$119.55k | 0.0014% A$ 3.3k |
5.3yrs
Durée moyenne de l'emploi
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de PBH sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 5.3 ans).